Vorsitz |
Kulturwerkausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.01.2008 | 31.05.2008 | von 01.01.2008 bis 31.05.2008 |
Teilnehmende |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.04.2003 | 19.06.2018 | von 01.04.2003 bis 19.06.2018 |
Eingabenausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.04.2003 | 07.08.2007 | von 01.04.2003 bis 07.08.2007 |
Aufsichtsrat Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.01.2007 | 15.07.2008 | von 30.01.2007 bis 15.07.2008 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 24.04.2007 | 07.08.2007 | von 24.04.2007 bis 07.08.2007 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 08.08.2007 | 31.05.2008 | von 08.08.2007 bis 31.05.2008 |
Eingabenausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 26.09.2007 | 31.05.2008 | von 26.09.2007 bis 31.05.2008 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 26.09.2007 | 31.05.2008 | von 26.09.2007 bis 31.05.2008 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.01.2008 | 31.05.2008 | von 01.01.2008 bis 31.05.2008 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.01.2008 | 24.05.2008 | von 01.01.2008 bis 24.05.2008 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 15.07.2008 | von 01.06.2008 bis 15.07.2008 |
Kulturwerkausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 31.05.2018 | von 01.06.2008 bis 31.05.2018 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Aufsichtsrat Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 27.08.2018 | von 16.07.2008 bis 27.08.2018 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Kulturausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 19.06.2018 | von 10.06.2009 bis 19.06.2018 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 23.11.2010 | von 10.06.2009 bis 23.11.2010 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | 28.06.2011 | von 16.12.2009 bis 28.06.2011 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 24.11.2010 | 19.06.2018 | von 24.11.2010 bis 19.06.2018 |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 09.05.2011 | 01.06.2013 | von 09.05.2011 bis 01.06.2013 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 30.06.2011 | 17.06.2013 | von 30.06.2011 bis 17.06.2013 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 31.12.2017 | von 18.06.2013 bis 31.12.2017 |
Umweltausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 15.09.2015 | von 18.06.2013 bis 15.09.2015 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | 19.06.2018 | von 12.10.2016 bis 19.06.2018 |
Bildungsausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.01.2018 | 18.06.2018 | von 01.01.2018 bis 18.06.2018 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 31.05.2023 | von 20.06.2018 bis 31.05.2023 |
Eingabenausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Kulturausschuss | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 2. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Aufsichtsrat Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Kulturausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Umweltausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
|
Schulleiterwahlausschuss | CDU | CDU | | 26.02.2002 | 26.11.2002 | von 26.02.2002 bis 26.11.2002 |