Vorsitz |
Maren Plaschnick | GALiN | GALiN Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Teilnehmende |
Bernd Andt | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Bernd Andt | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Uwe Behrens | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 14.07.2009 | von 10.06.2009 bis 14.07.2009 |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 15.07.2009 | | von 15.07.2009 |
Sven Brauer | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 23.11.2010 | von 10.06.2009 bis 23.11.2010 |
Sven Brauer | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 24.11.2010 | | von 24.11.2010 |
René Bülow | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 22.09.2010 | | von 22.09.2010 |
Sabine Fahl | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 21.09.2010 | von 10.06.2009 bis 21.09.2010 |
Sabine Fahl | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 22.09.2010 | | von 22.09.2010 |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Peter Gloger | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Gabriele Heyer | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Thomas Hinrichs | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 03.02.2010 | | von 03.02.2010 |
Marlis Krogmann | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Christoph Mendel | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Kathrin Oehme | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 24.11.2010 | | von 24.11.2010 |
Ute Oswald | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 09.06.2009 | von 10.06.2009 bis 09.06.2009 |
Volker Schenppe | FW | FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Emil Stender | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Emil Stender | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Bodo von Appen | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Doris Vorpahl | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Friedhelm Voß | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |