Vorsitz |
Detlev Grube | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 07.06.2013 | 27.11.2017 | von 07.06.2013 bis 27.11.2017 |
Teilnehmende |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 07.06.2013 | | von 07.06.2013 |
Christine Böttcher | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | | |
Dagmar Feddern | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | | |
Marc-Christopher Giese | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 07.06.2013 | | von 07.06.2013 |
Peter Goetzke | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 07.06.2013 | | von 07.06.2013 |
Harald Hattendorf | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 10.12.2017 | bis 10.12.2017 |
Harald Hattendorf | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 11.12.2017 | | von 11.12.2017 |
Siegfried Heidorn | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 09.09.2014 | 20.09.2015 | von 09.09.2014 bis 20.09.2015 |
Dipl.-Ing. Arne Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | | |
Katrin Schmieder | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 07.06.2013 | | von 07.06.2013 |
Horst Schütz | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 13.12.2017 | | von 13.12.2017 |
Kornelia Wangelin | Bündnis 90 / DIe Grünen | Bündnis 90 / DIe Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 07.06.2013 | | von 07.06.2013 |
Volker Wetzel | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |