Vorsitz |
Emil Stender | SPD | SPD Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Emil Stender | SPD | SPD Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Teilnehmende |
Wolfgang Ahlers-Hoops | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Bernd Andt | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Bernd Andt | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Dana Bartels | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Dana Bartels | FDP | FDP 1. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 1. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Dana Bartels | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 04.03.2020 | 29.09.2020 | von 04.03.2020 bis 29.09.2020 |
Gunnar Becker | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Hans-Georg Becker | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 26.06.2019 | 30.06.2021 | von 26.06.2019 bis 30.06.2021 |
Uwe Behrens | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Uwe Behrens | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 01.11.2022 | von 20.06.2018 bis 01.11.2022 |
Ute Bellmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 14.05.2019 | von 20.06.2018 bis 14.05.2019 |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 18.09.2018 | von 20.06.2018 bis 18.09.2018 |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Anna Berghofer | WiN | WiN Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 13.12.2022 | von 20.06.2018 bis 13.12.2022 |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Christine Bilger | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Christine Bilger | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Thorsten Borchers | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Christine Böttcher | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Christine Böttcher | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 02.03.2021 | von 20.06.2018 bis 02.03.2021 |
Sven Brauer | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Marcus Brüning | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Dipl.-Ing. Wilfried Büchner | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Dipl.-Ing. Wilfried Büchner | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Janick Burwitz | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 30.09.2020 | 14.09.2021 | von 30.09.2020 bis 14.09.2021 |
Tobias Claßen | FDP | FDP 1. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 1. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Danny Clausen-Holm | SPD-GWA | SPD-GWA Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Heino Dittmayer | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Nicole Eichel | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 14.12.2022 | | von 14.12.2022 |
Sabine Fahl | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Sabine Fahl | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Dagmar Feddern | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
Felix Frahm | AfD | AfD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Finn Luca Frey | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Peter Friedrichs | WiN | WiN Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Sonja Gebert | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Marc-Christopher Giese | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Julia Glagau | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Peter Gloger | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Peter Gloger | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Peter Goetzke | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Christian Görtz | FWuD | FWuD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 12.02.2021 | von 20.06.2018 bis 12.02.2021 |
Melanie Görtz | FWuD | FWuD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 24.06.2020 | 12.02.2021 | von 24.06.2020 bis 12.02.2021 |
Heike Grabowski | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
Harald Hattendorf | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Hildegard Helm-Drube | FW | FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Hildegard Helm-Drube | FW | FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Hildegard Helm-Drube | FW | FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 04.03.2020 | 13.12.2022 | von 04.03.2020 bis 13.12.2022 |
Gabriele Heyer | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Gabriele Heyer | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Thomas Hinrichs | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 05.02.2019 | von 20.06.2018 bis 05.02.2019 |
Volker Holdt | AfD | AfD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Christel Hutterer | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Dagmar Kähler-von der Mühlen | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Detlev Kannapinn | FW | FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.11.2021 | | von 10.11.2021 |
Dipl.-Ing. Arne Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Dipl.-Ing. Arne Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Tobias Mährlein | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Tobias Mährlein | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Franz Maletzke | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Michael Marcinkowski | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Michael Marcinkowski | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Christoph Mendel | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Christoph Mendel | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 31.12.2019 | von 20.06.2018 bis 31.12.2019 |
Christoph Mendel | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.01.2020 | 31.01.2023 | von 01.01.2020 bis 31.01.2023 |
Christoph Mendel | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 |
Kathrin Meyer | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Rolf Möller | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 25.06.2019 | von 20.06.2018 bis 25.06.2019 |
Rolf Möller | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Kathrin Oehme | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Kathrin Oehme | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Manfred Pelzel | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Patrick Pender | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Dr. Norbert Pranzas | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Reimer Rathje | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Reimer Rathje | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Michael Reimers | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Dennis Rohwerder | AfD | AfD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Jens Rosinsky | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Susanne Rummel | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Rafal Rydz | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Gabriele Scadah-Gailun | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Gabriele Scadah-Gailun | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
Volker Schenppe | FW | FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 09.11.2021 | von 20.06.2018 bis 09.11.2021 |
Volker Schenppe | FW | FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 14.12.2022 | | von 14.12.2022 |
Kai Schmidt | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Klaus-Peter Schroeder | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Klaus-Peter Schroeder | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Elisabeth Schuffert | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 14.09.2022 | 23.09.2022 | von 14.09.2022 bis 23.09.2022 |
Luca Maarten Schultz | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Luca Maarten Schultz | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 20.02.2022 | von 20.06.2018 bis 20.02.2022 |
Malin Schultz | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 19.09.2018 | 20.02.2022 | von 19.09.2018 bis 20.02.2022 |
Klaus-Peter Schulz | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Horst Schütz | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 23.11.2021 | von 20.06.2018 bis 23.11.2021 |
Dr. Marcus Steiner | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Darja Suhrbier | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 02.11.2022 | | von 02.11.2022 |
Thomas Thedens | FW | FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Kathrin Thomasen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2022 | 10.01.2023 | von 16.03.2022 bis 10.01.2023 |
René Velarde Rast | AfD | AfD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 04.03.2020 | 01.07.2021 | von 04.03.2020 bis 01.07.2021 |
Bodo von Appen | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Bodo von Appen | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Herrmann von Prüssing | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Herrmann von Prüssing | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 20.02.2022 | von 20.06.2018 bis 20.02.2022 |
Doris Vorpahl | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Doris Vorpahl | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Friedhelm Voß | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Friedhelm Voß | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 2. stellv. Vorsitz Bürgerlich | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Christian Waldheim | AfD | AfD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 31.12.2021 | von 20.06.2018 bis 31.12.2021 |
Kornelia Wangelin | Bündnis 90 / DIe Grünen | Bündnis 90 / DIe Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Kornelia Wangelin | Bündnis 90 / DIe Grünen | Bündnis 90 / DIe Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Ursula Wedell | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Christel Welk | WiN | WiN Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Christel Welk | WiN | WiN Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 15.03.2022 | von 20.06.2018 bis 15.03.2022 |
Sven Wendorf | AfD | AfD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 04.01.2022 | von 20.06.2018 bis 04.01.2022 |
Sven Wendorf | AfD | AfD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 |
Florian Wieczorek | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 08.03.2023 | | von 08.03.2023 |
Michael Wiedemann | AfD | AfD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.12.2018 | | von 12.12.2018 |
Sven Wojtkowiak | FW | FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Sven Wojtkowiak | FW | FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |