Vorsitz |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 17.06.2013 | von 10.06.2009 bis 17.06.2013 |
Teilnehmende |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.03.2005 | 31.05.2008 | von 16.03.2005 bis 31.05.2008 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 16.03.2005 | | von 16.03.2005 |
Aufsichtsrat Stadtpark Norderstedt GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.01.2006 | 15.07.2008 | von 31.01.2006 bis 15.07.2008 |
Bildungswerkeausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.01.2008 | 31.05.2008 | von 01.01.2008 bis 31.05.2008 |
Kulturwerkausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.01.2008 | 31.05.2008 | von 01.01.2008 bis 31.05.2008 |
Bildungswerkeausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 15.07.2008 | von 01.06.2008 bis 15.07.2008 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Stadtvertretung | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 31.05.2013 | von 01.06.2008 bis 31.05.2013 |
Aufsichtsrat Stadtpark Norderstedt GmbH | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 01.06.2013 | von 16.07.2008 bis 01.06.2013 |
Bildungswerkeausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 09.06.2009 | von 16.07.2008 bis 09.06.2009 |
Bildungswerkeausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | 17.06.2013 | von 16.12.2009 bis 17.06.2013 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.10.2016 | 19.06.2018 | von 12.10.2016 bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 23.10.2019 | 27.06.2023 | von 23.10.2019 bis 27.06.2023 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.11.2019 | 27.06.2023 | von 20.11.2019 bis 27.06.2023 |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2022 | 31.08.2023 | von 06.12.2022 bis 31.08.2023 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |