Vorsitz |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 31.12.2017 | von 18.06.2013 bis 31.12.2017 |
Bildungsausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 01.01.2018 | 18.06.2018 | von 01.01.2018 bis 18.06.2018 |
Teilnehmende |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.06.2008 | 31.05.2013 | von 01.06.2008 bis 31.05.2013 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.06.2008 | 15.07.2008 | von 01.06.2008 bis 15.07.2008 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.07.2008 | 09.06.2009 | von 16.07.2008 bis 09.06.2009 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 21.09.2010 | von 10.06.2009 bis 21.09.2010 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 22.09.2010 | 17.06.2013 | von 22.09.2010 bis 17.06.2013 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 24.11.2010 | 17.06.2013 | von 24.11.2010 bis 17.06.2013 |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 09.05.2011 | 01.06.2013 | von 09.05.2011 bis 01.06.2013 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2013 | 19.06.2018 | von 01.06.2013 bis 19.06.2018 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Eingabenausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Schulleiterwahlausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 05.08.2013 | 27.08.2018 | von 05.08.2013 bis 27.08.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 31.05.2023 | von 20.06.2018 bis 31.05.2023 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Schulleiterwahlausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.02.2020 | | von 10.02.2020 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |