Teilnehmende |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.04.2003 | | von 01.04.2003 |
Kleingartenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.04.2003 | 30.10.2007 | von 01.04.2003 bis 30.10.2007 |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 15.09.2004 | 15.03.2005 | von 15.09.2004 bis 15.03.2005 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 22.06.2005 | 31.05.2008 | von 22.06.2005 bis 31.05.2008 |
Kleingartenausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 31.10.2007 | 31.05.2008 | von 31.10.2007 bis 31.05.2008 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.01.2008 | 31.05.2008 | von 01.01.2008 bis 31.05.2008 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Kleingartenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 18.06.2008 | 09.06.2009 | von 18.06.2008 bis 09.06.2009 |
Kleingartenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 18.06.2018 | von 10.06.2009 bis 18.06.2018 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 10.06.2009 | 17.06.2013 | von 10.06.2009 bis 17.06.2013 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.12.2009 | 23.11.2010 | von 16.12.2009 bis 23.11.2010 |
Bildungswerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.12.2009 | 31.12.2017 | von 16.12.2009 bis 31.12.2017 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 24.11.2010 | 17.06.2013 | von 24.11.2010 bis 17.06.2013 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 18.03.2015 | 19.06.2018 | von 18.03.2015 bis 19.06.2018 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 31.05.2017 | 19.06.2018 | von 31.05.2017 bis 19.06.2018 |
Bildungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.01.2018 | 18.06.2018 | von 01.01.2018 bis 18.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 23.10.2019 | 27.06.2023 | von 23.10.2019 bis 27.06.2023 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
|
Fraktion der SPD | SPD | SPD | | 16.10.1998 | 21.09.2001 | von 16.10.1998 bis 21.09.2001 |
Stadtvertretung | SPD | SPD | | 16.10.1998 | 20.07.2004 | von 16.10.1998 bis 20.07.2004 |
Sozialausschuss | SPD | SPD | | 27.10.1998 | 21.09.2001 | von 27.10.1998 bis 21.09.2001 |
Sozialausschuss | SPD | SPD | | 25.09.2001 | 31.03.2003 | von 25.09.2001 bis 31.03.2003 |