Teilnehmende |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | Erste Stadträtin | Erste Stadträtin Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 20.06.2021 | von 01.01.2011 bis 20.06.2021 | Sozialdezernent/in | Sozialdezernent/in |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | Erste Stadträtin | Erste Stadträtin Mitglied | Mitglied | 09.05.2011 | 20.06.2021 | von 09.05.2011 bis 20.06.2021 | für Jugendhilfe zuständige/r Dezernent/in | für Jugendhilfe zuständige/r Dezernent/in |
Aufsichtsrat Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH | Erste Stadträtin | Erste Stadträtin Mitglied | Mitglied | 05.08.2013 | 20.06.2021 | von 05.08.2013 bis 20.06.2021 | zuständige/r Dezernent/in | zuständige/r Dezernent/in |
Aufsichtsrat Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | Erste Stadträtin | Erste Stadträtin Mitglied | Mitglied | 05.08.2013 | 20.01.2019 | von 05.08.2013 bis 20.01.2019 | für Kulturbereich zuständige/r Dezernent/in | für Kulturbereich zuständige/r Dezernent/in |