Teilnehmende |
Aufsichtsrat Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.05.2017 | 31.08.2023 | von 09.05.2017 bis 31.08.2023 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.01.2019 | 20.06.2021 | von 22.01.2019 bis 20.06.2021 |
Aufsichtsrat Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.06.2022 | | von 21.06.2022 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 19.09.2012 | 17.06.2013 | von 19.09.2012 bis 17.06.2013 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 04.09.2019 | 03.03.2020 | von 04.09.2019 bis 03.03.2020 |
Vorsitz |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | 27.06.2023 | von 04.03.2020 bis 27.06.2023 |
Teilnehmende |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 19.09.2012 | 31.05.2013 | von 19.09.2012 bis 31.05.2013 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 31.05.2017 | 19.06.2018 | von 31.05.2017 bis 19.06.2018 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | 27.06.2023 | von 04.03.2020 bis 27.06.2023 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Schulleiterwahlausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 19.03.2014 | 19.06.2018 | von 19.03.2014 bis 19.06.2018 |
Schulleiterwahlausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Stadtvertretung | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.11.2019 | 27.06.2023 | von 20.11.2019 bis 27.06.2023 |