Teilnehmende |
Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 05.08.2013 | 25.06.2014 | von 05.08.2013 bis 25.06.2014 |
Aufsichtsrat Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.06.2014 | 20.06.2021 | von 25.06.2014 bis 20.06.2021 |
Aufsichtsrat Stadtpark Norderstedt GmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.06.2022 | 31.08.2023 | von 21.06.2022 bis 31.08.2023 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 19.02.2013 | von 10.06.2009 bis 19.02.2013 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 03.10.2008 | 09.06.2009 | von 03.10.2008 bis 09.06.2009 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 17.06.2013 | von 10.06.2009 bis 17.06.2013 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 15.07.2008 | von 01.06.2008 bis 15.07.2008 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 13.12.2006 | 27.06.2023 | von 13.12.2006 bis 27.06.2023 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Eingabenausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 24.11.2010 | 19.06.2018 | von 24.11.2010 bis 19.06.2018 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Kleingartenausschuss | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 18.06.2018 | von 18.06.2013 bis 18.06.2018 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 17.06.2013 | von 10.06.2009 bis 17.06.2013 |
Kulturausschuss | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Kulturwerkausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 09.06.2009 | von 01.06.2008 bis 09.06.2009 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2008 | 31.05.2023 | von 01.06.2008 bis 31.05.2023 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.01.2008 | 31.05.2008 | von 01.01.2008 bis 31.05.2008 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 17.06.2013 | von 10.06.2009 bis 17.06.2013 |
Umweltausschuss | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 27.06.2023 | von 20.06.2018 bis 27.06.2023 |
Umweltausschuss | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |