Teilnehmende |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 15.09.2004 | 15.03.2005 | von 15.09.2004 bis 15.03.2005 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.04.2003 | | von 01.04.2003 |
|
Fraktion der SPD | SPD | SPD | | 16.10.1998 | 21.09.2001 | von 16.10.1998 bis 21.09.2001 |
Teilnehmende |
Kleingartenausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.04.2003 | 30.10.2007 | von 01.04.2003 bis 30.10.2007 |
Kleingartenausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 31.10.2007 | | von 31.10.2007 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 22.06.2005 | | von 22.06.2005 |
|
Sozialausschuss | SPD | SPD | | 27.10.1998 | 21.09.2001 | von 27.10.1998 bis 21.09.2001 |
Sozialausschuss | SPD | SPD | | 25.09.2001 | 31.03.2003 | von 25.09.2001 bis 31.03.2003 |
Stadtvertretung | SPD | SPD | | 16.10.1998 | 20.07.2004 | von 16.10.1998 bis 20.07.2004 |
Teilnehmende |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.01.2008 | | von 01.01.2008 |