Teilnehmende |
Ältestenrat | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Aufsichtsrat Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | |
Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | |
Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Vorsitz |
Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Teilnehmende |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Bildungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 18.06.2018 | bis 18.06.2018 |
Eingabenausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Vorsitz |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Teilnehmende |
Hauptausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Hauptausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Jugendhilfeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Kulturausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Schulleiterwahlausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Schulleiterwahlausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Sozialausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 23.06.2020 | von 20.06.2018 bis 23.06.2020 |
Stadtvertretung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Stadtwerkeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Stadtwerkeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Umweltausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Umweltausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 05.03.2019 | von 20.06.2018 bis 05.03.2019 |