Teilnehmende |
Stadtvertretung | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 23.03.2021 | | von 23.03.2021 |
Sozialausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Kulturausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Hauptausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Fraktion Wir in Norderstedt | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 22.03.2021 | bis 22.03.2021 |
Fraktion Wir in Norderstedt | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 23.03.2021 | | von 23.03.2021 |
Eingabenausschuss | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 22.03.2021 | von 20.06.2018 bis 22.03.2021 |
Eingabenausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Ausschuss für Schule und Sport | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 22.03.2021 | von 20.06.2018 bis 22.03.2021 |
Ausschuss für Schule und Sport | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | WiN-FW | WiN-FW Mitglied | Mitglied | 22.01.2019 | | von 22.01.2019 |