Teilnehmende |
Umweltausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.10.2016 | 19.06.2018 | von 12.10.2016 bis 19.06.2018 |
Stadtvertretung | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.09.2024 | | von 16.09.2024 |
Sozialausschuss | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 18.06.2013 | 19.06.2018 | von 18.06.2013 bis 19.06.2018 |
Sozialausschuss | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Sozialausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 04.03.2020 | 15.09.2024 | von 04.03.2020 bis 15.09.2024 |
Sozialausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.09.2024 | | von 16.09.2024 |
Jugendhilfeausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 28.04.2021 | 27.06.2023 | von 28.04.2021 bis 27.06.2023 |
Fraktion Wir in Norderstedt | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.06.2013 | 05.06.2023 | von 01.06.2013 bis 05.06.2023 |
Fraktion WiN-FW | WiN-FW | WiN-FW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 06.06.2023 | 15.09.2024 | von 06.06.2023 bis 15.09.2024 |
Fraktion WiN-FW | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.09.2024 | | von 16.09.2024 |
Eingabenausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 28.04.2021 | 27.06.2023 | von 28.04.2021 bis 27.06.2023 |
Bildungswerkeausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.10.2016 | 31.12.2017 | von 12.10.2016 bis 31.12.2017 |
Bildungsausschuss | WiN-FW | WiN-FW Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 01.01.2018 | 18.06.2018 | von 01.01.2018 bis 18.06.2018 |