Teilnehmende |
Umweltausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | 14.05.2019 | von 07.11.2018 bis 14.05.2019 |
Stadtwerkeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | 27.06.2023 | von 07.11.2018 bis 27.06.2023 |
Stadtwerkeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Stadtvertretung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Jugendhilfeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.11.2019 | 27.06.2023 | von 20.11.2019 bis 27.06.2023 |
Hauptausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 07.11.2018 | 31.05.2023 | von 07.11.2018 bis 31.05.2023 |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Eingabenausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | 14.05.2019 | von 07.11.2018 bis 14.05.2019 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 15.05.2019 | 27.06.2023 | von 15.05.2019 bis 27.06.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | 27.06.2023 | von 07.11.2018 bis 27.06.2023 |
Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Aufsichtsrat Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 |