Vorsitz |
Gert Leiteritz | CDU | CDU Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Günther Nicolai | CDU | CDU Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Teilnehmende |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | | |
Arne - Michael Berg | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | | |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 12.11.2013 | von 18.06.2013 bis 12.11.2013 | |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 13.11.2013 | 30.11.2013 | von 13.11.2013 bis 30.11.2013 | |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 13.11.2013 | 12.12.2017 | von 13.11.2013 bis 12.12.2017 | |
Ingrid Betzner-Lunding | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 13.12.2017 | | von 13.12.2017 | |
René Bülow | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Annemarie Ebert | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.03.2015 | 24.04.2017 | von 18.03.2015 bis 24.04.2017 | |
Uwe Engel | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Marc-Christopher Giese | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Peter Gloger | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | | | |
Peter Goetzke | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 | |
Detlev Grube | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 27.11.2017 | von 18.06.2013 bis 27.11.2017 | |
Sybille Hahn | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | | |
Harald Hattendorf | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 13.12.2017 | | von 13.12.2017 | |
Gabriele Heyer | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Peter Holle | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | | | |
Dagmar Kähler-von der Mühlen | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Helmuth Krebber | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | | | |
Marlis Krogmann | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Gert Leiteritz | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Uwe Matthes | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 30.10.2013 | | von 30.10.2013 | |
Rolf Möller | DIE LINKE | DIE LINKE Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.09.2013 | | von 10.09.2013 | |
Christiane Mond | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 | |
Petra Müller-Schönemann | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Heideltraud Peihs | GWA - CDU | GWA - CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Heideltraud Peihs | GWA - CDU | GWA - CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Reimer Rathje | WiN-FW | WiN-FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Elke Christina Roeder | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Oberbürgermeister*in | Oberbürgermeister*in | 09.01.2018 | | von 09.01.2018 | kraft Amtes | kraft Amtes |
Volker Schenppe | FW | FW Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | | |
Denise Schloo | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 31.05.2017 | | von 31.05.2017 | |
Tobias Schloo | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Wolfgang Schmidt | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Katrin Schmieder | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 12.11.2013 | von 18.06.2013 bis 12.11.2013 | |
Katrin Schmieder | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 13.11.2013 | | von 13.11.2013 | |
Klaus-Peter Schroeder | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | | |
Klaus-Peter Schulz | WiN-FW | WiN-FW Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Nicolai Steinhau-Kühl | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 17.03.2015 | von 18.06.2013 bis 17.03.2015 | |
Nicolai Steinhau-Kühl | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.03.2015 | | von 18.03.2015 | |
Emil Stender | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Emil Stender | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |
Friedhelm Voß | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 | |
Kornelia Wangelin | Bündnis 90 / DIe Grünen | Bündnis 90 / DIe Grünen Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 | |
Ruth Weidler | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 | |
Ruth Weidler | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 | |