Teilnehmende |
Aufsichtsrat wilhelm.tel GmbH | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 30.11.2009 | | von 30.11.2009 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 03.10.2008 | 09.06.2009 | von 03.10.2008 bis 09.06.2009 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Bildungswerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 10.03.2009 | bis 10.03.2009 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | | |
Schulleiterwahlausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 22.09.2010 | | von 22.09.2010 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 09.06.2009 | bis 09.06.2009 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Stadtwerkeausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |