Vorsitz |
Sozialausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 15.12.2009 | von 10.06.2009 bis 15.12.2009 |
Teilnehmende |
Fraktion der SPD | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 25.10.2010 | bis 25.10.2010 |
Sozialausschuss | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | | 09.06.2009 | bis 09.06.2009 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 17.06.2008 | 09.06.2009 | von 17.06.2008 bis 09.06.2009 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.02.2009 | 09.06.2009 | von 04.02.2009 bis 09.06.2009 |
Kulturwerkausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 11.03.2009 | 09.06.2009 | von 11.03.2009 bis 09.06.2009 |
Eingabenausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | 23.11.2010 | von 16.12.2009 bis 23.11.2010 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Sozialausschuss | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 16.12.2009 | | von 16.12.2009 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 03.02.2010 | | von 03.02.2010 |
keiner Fraktion zugehörig | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 26.10.2010 | 07.11.2010 | von 26.10.2010 bis 07.11.2010 |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 08.11.2010 | | von 08.11.2010 |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 09.05.2011 | | von 09.05.2011 |