Teilnehmende |
Ausschuss für Schule und Sport | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | | von 07.11.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | 14.05.2019 | von 07.11.2018 bis 14.05.2019 |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 07.11.2018 | | von 07.11.2018 |
Stadtwerkeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | | von 07.11.2018 |
Umweltausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 07.11.2018 | 14.05.2019 | von 07.11.2018 bis 14.05.2019 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 15.05.2019 | | von 15.05.2019 |
Jugendhilfeausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 |