Teilnehmende |
Aufsichtsrat Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 24.08.2020 | von 28.08.2018 bis 24.08.2020 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.01.2019 | | von 22.01.2019 |
Aufsichtsrat Stadtpark Norderstedt GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | | von 28.08.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 31.01.2023 | von 20.06.2018 bis 31.01.2023 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 2. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Eingabenausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.11.2019 | | von 20.11.2019 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Schulleiterwahlausschuss | SPD | SPD Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Schulleiterwahlausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Stadtvertretung | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Umweltausschuss | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 31.01.2023 | von 20.06.2018 bis 31.01.2023 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 |