Teilnehmende |
Umweltausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Umweltausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Stadtwerkeausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Stadtwerkeausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Stadtvertretung | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Sozialausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Sozialausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Schulleiterwahlausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | 03.03.2020 | von 20.06.2018 bis 03.03.2020 |
Schulleiterwahlausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Kulturausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Kulturausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stellv. beratendes Mitglied (Stv.) | Stellv. beratendes Mitglied (Stv.) | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 |
Hauptausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Hauptausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Vorsitz |
FDP Fraktion | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 04.02.2020 | 31.12.2020 | von 04.02.2020 bis 31.12.2020 |
Teilnehmende |
FDP Fraktion | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 03.02.2020 | bis 03.02.2020 |
FDP Fraktion | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Eingabenausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Eingabenausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 20.06.2018 | | von 20.06.2018 |
Bildungsausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 18.06.2018 | bis 18.06.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Ausschuss für Schule und Sport | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | | 19.06.2018 | bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 04.03.2020 | | von 04.03.2020 |
Aufsichtsrat wilhelm.tel GmbH | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 27.08.2018 | bis 27.08.2018 |
Aufsichtsrat Stadtpark Norderstedt GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Aufsichtsrat Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | | von 28.08.2018 |
Aufsichtsrat IKT Regio-Netzwerk Service GmbH | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 27.08.2018 | bis 27.08.2018 |
Aufsichtsrat IKT Regio-Netzwerk GmbH u. Co. KG | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 27.08.2018 | bis 27.08.2018 |
Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 |
Aufsichtsrat Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 |
Aufsichtsrat Das Haus im Park gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 21.01.2019 | bis 21.01.2019 |
Aufsichtsrat Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 25.02.2020 | 20.06.2021 | von 25.02.2020 bis 20.06.2021 |
Ältestenrat | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |