Teilnehmende |
CDU-Fraktion Norderstedt | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Bildungswerkeausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 15.07.2008 | bis 15.07.2008 |
Kulturwerkausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 09.06.2009 | bis 09.06.2009 |
Stadtvertretung | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 03.10.2008 | 09.06.2009 | von 03.10.2008 bis 09.06.2009 |
Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | 19.02.2013 | von 10.06.2009 bis 19.02.2013 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Kulturausschuss | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Stadtwerkeausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 10.06.2009 | | von 10.06.2009 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 24.11.2010 | | von 24.11.2010 |