Teilnehmende |
Gunnar Becker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 22.05.2023 | von 28.08.2018 bis 22.05.2023 | |
Arne - Michael Berg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 27.08.2018 | von 09.03.2015 bis 27.08.2018 | |
Susan de Vrée | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 27.08.2018 | von 09.03.2015 bis 27.08.2018 | |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 | |
Jette Förster | AR EgNo | AR EgNo Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Marc-Christopher Giese | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 05.12.2017 | | von 05.12.2017 | |
Doris Grote | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | 31.08.2023 | von 21.06.2021 bis 31.08.2023 | |
Hans-Joachim Grote | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 28.06.2017 | von 09.03.2015 bis 28.06.2017 | |
Hans-Joachim Grote | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Detlev Grube | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 27.11.2017 | von 09.03.2015 bis 27.11.2017 | |
Gabriele Heyer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | 31.08.2023 | von 21.06.2021 bis 31.08.2023 | |
Peter Holle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 31.12.2023 | von 09.03.2015 bis 31.12.2023 | |
Angela Löw-Krückmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Tobias Mährlein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Petra Müller-Schönemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 31.08.2023 | von 28.08.2018 bis 31.08.2023 | |
Dr. Norbert Pranzas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 27.08.2018 | von 09.03.2015 bis 27.08.2018 | |
Dr. Norbert Pranzas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.05.2023 | 31.08.2023 | von 23.05.2023 bis 31.08.2023 | |
Reimer Rathje | WiN-FW | WiN-FW Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | | von 09.03.2015 | |
Elke Christina Roeder | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 20.06.2021 | von 28.08.2018 bis 20.06.2021 | kraft Amtes | kraft Amtes |
Klaus-Peter Schroeder | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | 20.06.2021 | von 09.03.2015 bis 20.06.2021 | |
Nicolai Steinhau-Kühl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | | von 09.03.2015 | |
Stephanie Suhrbier | AR EgNo | AR EgNo Mitglied | Mitglied | 04.09.2023 | | von 04.09.2023 | |
Christian Waldheim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 20.06.2021 | von 28.08.2018 bis 20.06.2021 | |