Vorsitz |
Stadtwerkeausschuss | FDP | FDP Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | Ausschussvorsitz Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Teilnehmende |
FDP Fraktion | FDP | FDP Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.10.2015 | 19.06.2018 | von 01.10.2015 bis 19.06.2018 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stellv. beratendes Mitglied (bgl.) | Stellv. beratendes Mitglied (bgl.) | 01.10.2015 | 19.06.2018 | von 01.10.2015 bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Schule und Sport | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 16.12.2015 | 19.06.2018 | von 16.12.2015 bis 19.06.2018 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.10.2016 | 12.12.2017 | von 12.10.2016 bis 12.12.2017 |
Sozialausschuss | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.10.2016 | 19.06.2018 | von 12.10.2016 bis 19.06.2018 |
Stadtwerkeausschuss | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 12.10.2016 | 19.06.2018 | von 12.10.2016 bis 19.06.2018 |
Umweltausschuss | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 06.09.2017 | 19.06.2018 | von 06.09.2017 bis 19.06.2018 |
FDP Fraktion | FDP | FDP Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 19.09.2018 | 31.05.2023 | von 19.09.2018 bis 31.05.2023 |
Stadtwerkeausschuss | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 19.09.2018 | 27.06.2023 | von 19.09.2018 bis 27.06.2023 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 18.12.2019 | 03.03.2020 | von 18.12.2019 bis 03.03.2020 |
Ausschuss für Schule und Sport | FDP | FDP Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 04.03.2020 | 27.06.2023 | von 04.03.2020 bis 27.06.2023 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied (bgl.) | Beratendes Mitglied (bgl.) | 04.03.2020 | 27.06.2023 | von 04.03.2020 bis 27.06.2023 |
Schulleiterwahlausschuss | FDP | FDP Stellv. Mitglied Bürgerlich | Stellv. Mitglied Bürgerlich | 03.03.2021 | 27.06.2023 | von 03.03.2021 bis 27.06.2023 |
FDP Fraktion | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Stadtvertretung | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Ausschuss für Schule und Sport | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Hauptausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Umweltausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 |
Aufsichtsrat IKT Regio-Netzwerk GmbH u. Co. KG | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Aufsichtsrat IKT Regio-Netzwerk Service GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Aufsichtsrat Stadtpark Norderstedt GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Aufsichtsrat wilhelm.tel GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |