Teilnehmende |
FDP Fraktion | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Stadtvertretung | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Hauptausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | | |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | | 17.06.2013 | bis 17.06.2013 |
Bildungswerkeausschuss | FDP | FDP 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | 31.12.2017 | von 18.06.2013 bis 31.12.2017 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 18.06.2013 | | von 18.06.2013 |
Aufsichtsrat Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.08.2013 | | von 05.08.2013 |
Aufsichtsrat wilhelm.tel GmbH | FDP | FDP Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 05.08.2013 | 08.05.2017 | von 05.08.2013 bis 08.05.2017 |
Aufsichtsrat Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.03.2015 | | von 09.03.2015 |
Ausschuss für Schule und Sport | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Eingabenausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Kulturausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Sozialausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Stadtwerkeausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Umweltausschuss | FDP | FDP Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | Stellv.Mitgl. Stadtvertreter*in | 12.10.2016 | | von 12.10.2016 |
Bildungsausschuss | FDP | FDP 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 1. stellv. Vorsitz Stadtvertreter*in | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 |